Reports for Marcel Büchler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marcel Büchler
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Büchler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004935479, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
HRM Immobilien und Verwaltungen AG, in Löhningen, CHE-110.556.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2016, Publ. 3140507).
Statutenänderung:
07.07.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringungen von Beratungsdienstleistungen im Bereich Immobilien sowie Erstellung, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften. Verwaltung von Beteiligungen und Finanzierung von Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Veröffentlichung des gesamten ansonsten unveränderten Zwecks].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BMO Wirtschaftsprüfung AG (CHE-100.786.275), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchler, Marcel, von Neckertal, in Löhningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mogelsberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Büchler, Hans Ulrich, von Neckertal, in Löhningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mogelsberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2478649, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
hegtech ag, in Löhningen, CHE-199.718.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2012, Publ. 6815084).
Domizil neu:
Im Gwerb 2, 8224 Löhningen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heggli, Joël Paulus, von Löhningen, in Löhningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Büchler, Marcel, von Neckertal, in Löhningen, mit Einzelunterschrift;
Derungs, Roman, von Lumnezia, in Niederhelfenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Büchler , Roger, von Neckertal, in Beringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2425771, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Pallavolo Kanti GmbH, in Schaffhausen, CHE-108.194.500, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, Publ. 7211830).
Domizil neu:
Beckenwäldli 23, 8207 Schaffhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Alfred, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchler, Marcel, von Neckertal, in Löhningen, mit Einzelunterschrift.