Reports for Stefan Dana Buchschacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Dana Buchschacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006128684, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bauteil AG, in Elsau, CHE-107.831.907, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2022, Publ. 1005382904).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walder, Erich, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blatter, Hugo, von Walzenhausen, in Hettlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchschacher, Stefan Dana, von Eriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hammer-Buchschacher, Daria Stephanie, von Eriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Marco, von Mettauertal und Eglisau, in Brütten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Bodemer, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Bas-Intyamon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005316957, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Aletrax Advisors SA, bisher in Lugano, CHE-114.609.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238947).
Statutenänderung:
11.10.2021.
Firma neu:
Exera AG.
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
Seestrasse 29, 8702 Zollikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung, Finanzierung, den Kauf, Verkauf, sowie das Management von Immobilien aller Art und die Ausführung von Neu- und Umbauten sowie Beteiligungen an solchen Unternehmungen, Übernahme und Platzierung von Hypotheken, Expertisen, Schätzungen und Beratungen in allen Fragen des Immobilienwesens, Herausgabe von Fachblättern des Liegenschaft- und Bauwesens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 11.10.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative. Gli statuti della società non sono ancora stati adeguati;
l'adeguamento deve avvenire in occasione della prossima modifica statutaria.]. Gemäss Erklärung vom 25.11.2008 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Con dichiarazione del consiglio di amministrazione del 25.11.2008, la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strahm, Enrico, von Röthenbach im Emmental, in Porza, amministratore unico, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchschacher, Stefan, von Eriswil, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martini, Alan, von Oberengstringen, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005218474, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Liegenschaften AG Zürich, in Zürich, CHE-101.460.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005018843).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Plaza AG, Immobiliargesellschaft, in Zollikon (CHE-103.885.531), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 6'112'469.84 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'877'477.25 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die übernehmende Gesellschaft weist eine Unterdeckung und eine Überschuldung auf. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Axis Service GmbH, in Zürich (CHE-347.149.639), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 29'257.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'842'999.30 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Person sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Sowohl die übernehmende als auch die übertragende Gesellschaft weisen eine Unterdeckung und eine Überschuldung auf. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Immoverkaufs AG, in Zollikon (CHE-113.772.420), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 11'073'928.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'497'859.65 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die übernehmende Gesellschaft weist eine Unterdeckung und eine Überschuldung auf. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Panhelvetia AG, in Zollikon (CHE-100.075.760), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 689'893.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 307'729.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die übernehmende Gesellschaft weist eine Unterdeckung und eine Überschuldung auf. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Arco Immo AG, in Zollikon (CHE-130.702.863), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 4'069'882.23 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'695'320.67 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die übernehmende Gesellschaft weist eine Unterdeckung und eine Überschuldung auf. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Valesco AG, in Zollikon (CHE-102.049.325), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 7'408'260.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'484'422.98 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Sowohl die übernehmende als auch die übertragende Gesellschaft weisen eine Unterdeckung und eine Überschuldung auf. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ARCO REAL AG, in Zollikon (CHE-107.603.039), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 4'830'258.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'495'710.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die übernehmende Gesellschaft weist eine Unterdeckung und eine Überschuldung auf. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der All Real Estate AG, in Zollikon (CHE-178.126.366), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 5'475'247.27 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'382'483.33 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die übernehmende Gesellschaft weist eine Unterdeckung und eine Überschuldung auf. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor.
Domizil neu:
Bellerivestrasse 33, 8008 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchschacher, Stefan Dana, von Eriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Solak, Hakan, türkischer Staatsangehöriger, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].