Reports for Christoph Bucheli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Bucheli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6553072, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft Regio Chäsi Willisau, in Willisau, CH-100.5.013.308-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 14, Publ. 5950992).
Statutenänderung:
13.04.2011.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Ignaz, von Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riedweg, Bruno, von Willisau und Hergiswil bei Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Hans, von Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bucheli, Christoph, von Schötz, in Schötz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4190230, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Ettiswil-Ausserdorf, in Ettiswil, CH-100.5.004.302-7, Wahrung und Förderung der land- und milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2006, S. 9, Publ. 3643168).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Ettiswil-Ausserdorf in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.09.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Daniel, von Ettiswil und Luthern, in Ettiswil, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Bucheli, Christoph, von Schötz, in Schötz, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Steiner, Peter, von Ettiswil und Grosswangen, in Ettiswil, Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publication number: 2012284, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Ettiswil-Ausserdorf, in Ettiswil, Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2001, S. 1434).
Domizil neu:
c/o Peter Steiner, Riedbrugg, 6218 Ettiswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amberg, Peter, von Ettiswil, in Ettiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziswiler, Jakob, 1967, von Ettiswil, in Ettiswil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hofstetter, Franz, von Grosswangen, in Ettiswil, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Daniel, von Ettiswil und Luthern, in Ettiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucheli, Christoph, von Schötz, in Schötz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Steiner, Peter, von Ettiswil und Grosswangen, in Ettiswil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.