Reports for Stefan Brunner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stefan Brunner
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Brunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005557545, Commercial Registry Office Zug, (170)
HFH Hotel & Travel AG, in Zug, CHE-464.381.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005552210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Steve, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Stefan, von Schmiedrued, in Ebikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005538344, Commercial Registry Office Zug, (170)
BARRELCHAIN AG, in Zug, CHE-446.133.234, c/o Business Park Industrie AG, Industriestrasse 24, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.07.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit sowie die Herstellung und die Vermarktung von Spirituosen, Software, Anwendungen für das Internet und mobile Geräte. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Entwicklung von Webanwendungen und Marketinglösungen für die Erstellung, Verwaltung und Förderung von digitaler Kunst und digitalen Sammlerstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 27.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Brunner, Stefan, von Schmiedrued, in Ebikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hitzler, Marcus-Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Syrgenstein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kekic, Armin, von Calanca, in Bad Ragaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koca, Evren, deutscher Staatsangehöriger, in Manacor (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Jacqueline, deutsche Staatsangehörige, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Maurus, von Rothenthurm, in Buchrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nusser, Josef Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Kressbronn am Bodensee (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Wasserburg am Bodensee (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005260585, Commercial Registry Office Zug, (170)
My Cashback AG, in Risch, CHE-281.444.778, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Stefan, von Ebikon, in Ebikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.