Reports for Daniel Brunner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Brunner
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Brunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004945790, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Swissgaranta Versicherungsgenossenschaft, in St. Gallen, CHE-104.091.870, Genossenschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2017, S.0, Publ. 3667075).
Statutenänderung:
05.06.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft, welche die wirtschaftlichen Interessen Ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe fördert und sichert, bezweckt aufgrund entsprechender Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Erstversicherer den Betrieb direkter Versicherungen, ausgenommen der Lebensversicherung. Sie betreibt für Mitglieder Unfallversicherungen gemäss VVG und gibt sowohl für Mitglieder als auch für Nichtmitglieder Kautionen / Garantien ab. Unter Beachtung der hierfür vorgesehenen gesetzlichen Einschränkungen kann die Gesellschaft Kollektivverträge für die Versicherung von Personengruppen abschliessen. Der Verwaltungsrat kann für die Mitglieder günstigere Konditionen festlegen. Die Gesellschaft kann Kooperationen eingehen, sich an verwandten Unternehmungen aller Art beteiligen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten. Ferner kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Gefahren und Risiken ganz oder teilweise rückver-sichern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Mitglieder können mittels verschiedener Informationsträger verbreitet werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Daniel, von Hemberg, in Neunkirch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Ambruso, Roberto, von Neerach, in Neerach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli-Broger, Silvia, genannt Sylvia, von Appenzell, in Uzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004801376, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
U. Brunner AG, in Neunkirch, CHE-108.040.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2009, S.15, Publ. 4814682).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Daniel, von Hemberg, in Neunkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Ulrich, von Hemberg, in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004610772, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Fehr Egli Partner AG, in Schaffhausen, CHE-107.496.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, Publ. 3685117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Daniel, von Hemberg, in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.