Reports for Michel Brulhart
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michel Brulhart
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4778044, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Gehrig AG, in Balsthal, CH-240.3.000.165-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2008, S. 13, Publ. 4638216).
Statutenänderung:
8.12.2008.
Zweck neu:
Betrieb einer Grossmetzgerei und Salamifabrik, insbesondere Herstellung von Wurst- und sonstigen Fleischwaren und Handel mit Fleisch und Vieh sowie mit allen weiteren die Metzgereibranche betreffenden Waren. Kann Detailgeschäfte betreiben, alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen, ferner Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen und Schadloshaltungserklärungen, für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese in deren ausschliesslichem Interesse liegen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berlie, Olivier, von La Rippe, in La Rippe, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers SA, in Genf, Revisionsstelle;
Jetzer, Michel, von Lengnau AG, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeby, Joseph, von Giffers, in Rue, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helbling, Albert, von Walperswil, in Vésenaz (Collonge-Bellerive), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cassels, Robert, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brulhart, Michel, französischer Staatsangehöriger, in St Jean de Gonville (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pradervand, Jean-Marc, von Céligny, in Céligny, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Currat, Alfred, von La Verrerie, in Epalinges, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegwart, Pierre, von Saas Almagell, in Vufflens-le-Château, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates];
Stopnicer, Michel, von Basel, in Muttenz, Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Progressia Wirtschaftsprüfung AG, in Wädenswil (CH-020.9.001.081-3), Revisionsstelle.
Publication number: 3606694, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Gehrig AG, in Balsthal, CH-240.3.000.165-2, Betrieb einer Grossmetzgerei und Salamifabrik usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2006, S. 12, Publ. 3304258).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavroy, Didier, von Chêne-Bourg, in Chêne-Bourg, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegwart, Pierre, von Saas Almagell, in Vufflens-le-Château, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Brulhart, Michel, französischer Staatsangehöriger, in St Jean de Gonville (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pradervand, Jean-Marc, von Céligny, in Céligny, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hafner, Wolfgang, von Balsthal, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3275294, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Renapel Holding AG, in Oetwil an der Limmat, CH-020.3.921.599-6, Dauernde Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2005, S. 22, Publ. 2924256).
Firma neu:
Renapel Holding AG in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jetzer, Michel, von Lengnau AG, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegwart, Pierre, von Saas Almagell, in Vufflens-le-Château, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavroy, Didier, von Chêne-Bourg, in Chêne-Bourg, Mitglied, Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär];
Berlie, Olivier, von La Rippe, in La Rippe, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Brulhart, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Jean-de Gonville (F), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär [bisher: Mitglied];
Mottier, Albert, von Gy, in Gy, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär [bisher: Mitglied].