Reports for Christiane Marie-Thérèse Bruggisser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christiane Marie-Thérèse Bruggisser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005013195, Commercial Registry Office Valais, (626)
Sunval Frigos SA, à Conthey, CHE-102.399.558, société anonyme (No. FOSC 42 du 01.03.2017, p.0, Publ. 3377987).
Modification des statuts:
30.09.2020. 23.10.2020.
Nouvelle raison sociale:
Sunval Immo SA.
Nouvelle adresse:
Route des Rottes 54, 1964 Conthey.
Nouveau but:
La société a pour but l'acquisition, la vente, l'échange, la location, l'estimation, la promotion et la construction, le financement, l'exploitation, la gérance d'immeubles ou de terrains avec ou sans accessoires, l'administration de sociétés, la participation à toutes opérations financières et à toutes transactions qui sont de nature à développer le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son but, prendre des participations, de faire acquisitions et du courtage de sociétés dans tous les domaines (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 liées selon statuts [précédemment: 100 actions au porteur de CHF 1'000.00 (chacune)].
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: Apport de Georges Germanier, immeuble No 1135 Les Rottes, pré de m2 2769, pour le prix de Fr. 138'450.--].
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par écrit et toute autre communication par écrit (courrier recommandé ou courrier simple) ou par voie électronique (fax ou email).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Giroud, Pascale, de Chamoson, à Conthey, présidente, avec signature collective à deux;
Bruggisser, Christiane, de Wohlen AG, à Chêne-Bougeries, administratrice, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Santisi, Pietro, ressortissant italien, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: 3377987, Commercial Registry Office Valais, (626)
Sunval Frigos SA, à Conthey, CHE-102.399.558, société anonyme (No. FOSC 204 du 20.10.2011, Publ. 6385088).
Modification des statuts:
19.05.2016.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par lettre recommandée ou par avis inséré dans le BO.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rapaz, Rolande, de Bex, à Conthey, administratrice unique, avec signature individuelle;
Fiduciaire Fidag SA, succursale de Crans-Montana (CH-626.9.000.624-0), à Lens, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Bruggisser, Christiane, de Wohlen AG, à Chêne-Bougeries, administratrice, avec signature collective à deux;
Giroud, Pascale, de Chamoson, à Conthey, présidente, avec signature collective à deux. Selon déclarations des 10.04.2016 et du 12.04.2016, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: 3107041, Commercial Registry Office Valais, (626)
Holding Alpina SA, à Sion, CHE-103.037.170, société anonyme (No. FOSC 149 du 07.08.2003, p. 13, Publ. 1119614).
Nouvelle raison sociale:
Holding Alpina SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 19.05.2016.
Adresse de liquidation:
c/o MB Fiduciaire SA, rue Centrale 62, 3963 Crans-Montana.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rapaz, Rolande, de Bex, à Conthey, administratrice unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bruggisser, Christiane, de Wohlen AG, à Chêne-Bougeries, administratrice et liquidatrice, avec signature collective à deux;
Giroud, Pascale, de Chamoson, à Conthey, présidente et liquidatrice, avec signature collective à deux.