Reports for Stefan Brugger
Mandates
Results for the name Stefan Brugger
Newest SOGC notifications: Stefan Brugger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005295680, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stefan Brugger GmbH, in Diepoldsau, CHE-111.982.099, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, S.21, Publ. 5136516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetsch-Müller, Emma, von Sennwald, in Gams, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Sulz (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Looser, Karin, von Nesslau, in Sennwald, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5136516, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stefan Brugger GmbH, in Diepoldsau, CH-320.4.055.904-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2004, S. 10, Publ. 2431938).
Statutenänderung:
29.04.2009. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Sulz (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Vetsch-Müller, Emma, von Sennwald, in Gams, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Grabs].
Publication number: 2431938, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stefan Brugger GmbH, in Diepoldsau, CH-320.4.055.904-2, Werkstrasse 10, 9444 Diepoldsau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.08.2004.
Zweck:
Handel und Dienstleistungen im Bereich Verpackungsmaterialien, insbesondere Import und Export sowie Transit-, Vermittlungs- und Provisionsgeschäfte für eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie Grundstücke und Patente nutzen, erwerben, übertragen, verwalten und belasten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Brugger, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Sulz (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Vetsch-Müller, Emma, von Sennwald, in Grabs, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.