Reports for Verena Brugger Kurath
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Verena Brugger Kurath
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005352335, Commercial Registry Office Aargau, (400)
KE & P Immobilien AG, in Oberwil-Lieli, CHE-109.603.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2014, S.0, Publ. 1774679).
Firma neu:
KE & P Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.11.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurath, Ernst, von Horgen, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brugger Kurath, Verena, von Horgen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2480319, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kurath & Partner Immobilien, in Thalwil, CHE-112.708.069, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, Publ. 6650834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burghuber-Koller, Heidemarie, österreichische Staatsangehörige, in Mellingen, Kommanditärin, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger Kurath, Verena, von Horgen, in Oberwil-Lieli, Kommanditärin, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 3'000.00.
Publication number: 2430380, Commercial Registry Office Aargau, (400)
K E & P Kurath Ernst & Partner, in Oberwil-Lieli, CH-400.2.016.036-0, Marketing für Wohneigentum, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.1994, S. 624).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger Kurath, Verena, von Horgen, in Oberwil-Lieli, Kommanditär, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 3'000.-- [bisher: Turtschi, Verena, von Spiez].