Reports for Arthur Brühlmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Arthur Brühlmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5685404, Commercial Registry Office Zug, (170)
vb versicherungsbroker group ag, in Zug, CH-170.3.034.604-7, Untermüli 6, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.06.2010.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen für die vb versicherungsbroker-Franchising-Nehmer, Entwicklung des Franchisesystems der vb versicherungsbroker, Betrieb von Lizenzunternehmen, Erwerb von und Handel mit Lizenzen, Vergabe von Lizenzen sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Aktien:
102 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief oder auf telegraphischem Weg (einschliesslich Fernschreiben, Telefax und elektronische Datenübertragung). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Brühlmann, Arthur, von Muri AG, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neupert, Yves, von Zürich, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angst, Peter, von Zürich, in Buonas, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5421880, Commercial Registry Office Zug, (170)
vb versicherungsbroker ag, in Steinhausen, CH-170.3.014.406-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2009, S. 30, Publ. 5164738).
Statutenänderung:
17.12.2009.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Bösch 83B, 6331 Hünenberg.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 130'000.00, wofür 130 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühlmann, Arthur, von Muri AG, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Rossmann, Roman, von Horw, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zug, (170)
ELVIA Versicherungen + Leben Generalagentur Zug Brühlmann + Bucheli, Sitz Zug, Führung einer Generalagentur der ELVIA Schweizerische Versicherungsgesellschaft sowie der ELVIA Leben Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft, Einzelfirma [bisher: Kollektivgesellschaft] (SHAB Nr. 75 vom 18.04.1996, S. 2198).
Firma Neu:
ELVIA Versicherungen + Leben Generalagentur Zug Arthur Brühlmann.
Bemerkungen Neu:
Die Kollektivgesellschaft "ELVIA Versicherungen + Leben Generalagentur Zug Brühlmann + Bucheli", in Zug, hat sich infolge Ausscheidens von Josef Bucheli aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Das Geschäft wird vom bisherigen Gesellschafter Arthur Brühlmann als Einzelfirma im Sinne von Art. 579 OR weitergeführt.
Eingetragene Personen Geändert:
Brühlmann, Arthur, Heimat Muri AG, in Steinhausen, Inhaber mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Gelöscht:
[Bucheli, Josef, Heimat Rothenburg, in Hagendorn, Gesellschafter mit Kollektivprokura zu zweien].