Reports for William Stephen Brown
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: William Stephen Brown
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3509917, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Unisys (Schweiz) GmbH, in Thalwil, CHE-105.928.654, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2017, Publ. 3392611).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brown, William Stephen, von Oberwil BL, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rafalski, Bianca Inge, deutsche Staatsangehörige, in Erkrath (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5779122, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Perot Systems AG, in Zürich, CH-270.3.000.784-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2010, S. 28, Publ. 5486112).
Firma neu:
Perot Systems AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Perot Systems SA en liquidation) (Perot Systems Ltd. in liquidation) (Perot Systems Inc. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 2.8.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andrews, Nichola, britische Staatsangehörige, in London (UK), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brown, William Stephen, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rubeli, Guy-Philippe, von Gampelen, in Gy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Rolf, von Wartau, in Maur, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5486112, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Perot Systems AG, in Zürich, CH-270.3.000.784-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S. 40, Publ. 4776126).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Dr. Martin, von Rothrist, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ronca, Dr. Markus, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brown, William Stephen, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rubeli, Guy-Philippe, von Gampelen, in Gy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.