Reports for René Anton Brogle
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: René Anton Brogle
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004897412, Commercial Registry Office Zurich, (20)
kitafugu GmbH, in Wallisellen, CHE-265.276.583, Alte Winterthurerstrasse 14, 8304 Wallisellen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.05.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Kinderkrippen. Die Gesellschaft möchte für die Eltern eine ergänzende Familienbetreuung bieten und den Kindern das soziale Verhältnis untereinander näherbringen. Die Gesellschaft bietet eine familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder im Alter von drei Monaten bis zum Kindergarteneintritt an. Die Kinder sollen durch qualifiziertes Personal betreut werden. Ziel der Betreuung ist die altersgerechte Förderung der sozialen, emotionalen und sprachlichen Fähigkeiten der Kinder. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum enterben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann verbundenen Gesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten dieser Gesellschaften Sicherheiten aller Art begründen, insbesondere in Form von Garantien, Bürgschaften, Pfandrechten oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder mit elektronischen Mitteln an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen:
Brogle, René Anton, von Wittnau, in Birmensdorf (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 146 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Geier, Christian Florian, von Ramsen, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
COMPTAG treuhand ag (CHE-105.848.535), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publication number: 4420435, Commercial Registry Office Zurich, (20)
B&B Concept AG, in Rümlang, CHE-112.176.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1575089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truttmann, Corinne, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Boris, von Langnau im Emmental, in Niederweningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neerach];
Brogle, René, von Wittnau, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Andrea, von Aristau, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2542255, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Kindertagesstätte 'FUGU', Glattbrugg, in Opfikon, CHE-369.229.525, Verein (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S. 37, Publ. 5963954).
Statutenänderung:
11.11.2015.
Name neu:
«Fugu» Kinderkrippe Glattbrugg.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt, das Interesse und das Wohl von Kindern zu wahren und zu fördern mit dem Angebot einer oder mehrerer professionell geführter Kinderkrippen. Diese Kinderkrippen sollen Kindern ab 3 Monaten bis und mit Kindergartenalter eine pädagogisch gute familienergänzende Betreuung während des Tages bieten und zwar für die Zeit der fehlenden persönlichen Betreuungsmöglichkeit durch die Eltern oder durch einen Elternteil. Die Kinderkrippe steht allen Kindern offen. Die Aufnahme erfolgt unabhängig von Herkunft, Konfession, Nationalität und Einkommensverhältnissen. Das Betreuungsangebot soll sich dabei auf eine nachhaltige langfristige Ressourcenplanung stützen. Es werden keine Gewinne angestrebt und Erträge werden in die Verbesserung und den Ausbau des Betreuungsangebotes reinvestiert. Zudem unterstützt der Verein die Entwicklung Jugendlicher indem er Ausbildungsplätze schafft. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, André, von Bülach, in Bülach, Vizepräsident des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brogle, René Anton, von Wittnau, in Birmensdorf ZH, Präsident des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geier, Christian, von Ramsen, in Zollikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.