Reports for Hans Brönnimann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hans Brönnimann
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Brönnimann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004604015, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchgenossenschaft Rüschegg-Graben, in Rüschegg, CHE-102.452.158, Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2012, S.0, Publ. 6509858).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Rüschegg-Graben in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.05.2016 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Beat Zbinden, Aspen 525G, 3154 Rüschegg-Heubach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brönnimann, Hans, von Wald BE, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Binggeli, Daniel, von Wahlern, in Rüschegg Graben (Rüschegg), Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zwahlen, Christian, von Rüschegg, in Rüschegg Graben (Rüschegg), Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Germann, Rolf, von Adelboden, in Rüschegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler-Kipfer, Mirjam, von Rüschegg, in Schwarzenburg, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Beat, von Guggisberg, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Liquidator, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwefelberg Bad (Guggisberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier].
Publication number: 5680896, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Wyden-Winterkraut, in Wahlern, CH-035.5.007.728-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2006, S. 3, Publ. 3653914).
Statutenänderung:
06.03.2009.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, unter Ausschluss einer direkten Gewinnerzielung, das Gebiet von Wyden-Fuhren-Winterkraut mit Trinkwasser zu versorgen;
den Erwerb und die Veräusserung von Grundeigentum, wenn dies der Zielerreichung dient. Die Genossenschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen oder sich an Unternehmungen beteiligen, welche mit dem Genossenschaftszweck in Übereinstimmung stehen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die Bestimmung über die persönliche und unbeschränkte Haftbarkeit der einzelnen Genossenschafter ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Persönliche und unbeschränkte Haftbarkeit der einzelnen Genossenschafter gemäss Art. 869 OR.].Publikationsorgan neu: SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 12.03.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Hans, von Wald BE, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär];
Winkelmann, Hans-Ulrich genannt Hansueli, von Wileroltigen, in Mamishaus (Wahlern), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher:in Mamishaus (Wahlern), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär].
Publication number: 3653914, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Wyden-Winterkraut, in Wahlern, CH-035.5.007.728-1, Die Genossenschaft bezweckt, unter Ausschluss einer direkten Gewinnerzielung, das Gebiet von Wyden-Fuhren-Winterkraut mit Trinkwasser zu versorgen, Genossenschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2004, S. 3, Publ. 2547780).
Statutenänderung:
26.06.2004.
Domizil neu:
c/o Urs Beyeler, Weizacker, 3152 Mamishaus.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eymann, Rudolf, von Fahrni, in Milken (Wahlern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär;
Zbinden, Alfred 1950, von Guggisberg, in Rüschegg Heubach, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Zbinden, Alfred 1949, von Guggisberg, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Hans, von Wald BE, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Winkelmann, Hans-Ulrich genannt Hansueli, von Wileroltigen, in Mamishaus (Wahlern), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär [bisher: Winkelmann, Hansueli, in Mamishaus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Beyeler, Urs, von Guggisberg, in Mamishaus (Wahlern), Mitglied, Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Binggeli, Martin, von Wahlern, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krebs, Andreas, von Rüeggisberg, in Mamishaus (Wahlern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.