Reports for Christopher Brodie
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christopher Brodie
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3710369, Commercial Registry Office Zug, (170)
Krom River Trading AG, in Baar, CHE-114.396.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2017, Publ. 3261419).
Statutenänderung:
02.08.2017. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Brentano, Meline, deutsche Staatsangehörige, in London (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simkin, Itay, britischer Staatsangehöriger, in Risch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brodie, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bösiger, Dr. Markus, von Graben, in Uitikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Habke, Oliver, von Cham, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3699455, Commercial Registry Office Zug, (170)
Krom River Holdings AG, in Baar, CHE-114.395.596, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2580849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Brentano, Meline, deutsche Staatsangehörige, in London (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simkin, Itay, britischer Staatsangehöriger, in Risch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brodie, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bösiger, Dr. Markus, von Graben, in Uitikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Habke, Oliver, von Cham, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5187012, Commercial Registry Office Zug, (170)
Krom River Trading AG, in Baar, CH-170.3.032.340-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2008, S. 21, Publ. 4560744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Turner, Philipp, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brodie, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Cardross Dumbarton (GB), Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Granziol, Dr. Leo, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift];
Simkin, Itay, britischer Staatsangehöriger, in Buonas, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cartier, Michel (genannt Mike), britischer Staatsangehöriger, in Menzingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.