Reports for Clive Britton
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Clive Britton
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005976094, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Magellan Enterprises AG, in Luzern, CHE-378.882.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2023, Publ. 1005839870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Britton, Clive, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandt, Ilona Désirée, niederländische Staatsangehörige, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005033252, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
DEinco AG, in Luzern, CHE-156.572.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004747021).
Statutenänderung:
21.10.2020.
Sitz neu:
Eschenbach (LU).
Domizil neu:
Rothenburgerstrasse 34, 6274 Eschenbach LU.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Britton, Clive, britischer Staatsangehöriger, in Hermance, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Incognito, Giorgio, von Cartigny, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbil, Bora, von Zürich, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willimann, Rouven, von Luzern, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004747021, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
DEinco AG, in Luzern, CHE-156.572.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Izmaylov, Pavel, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Serret, Priya Devi, mauritische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Britton, Clive, britischer Staatsangehöriger, in Hermance, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Incognito, Giorgio, von Cartigny, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.