Reports for Christoph Breu
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christoph Breu
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005782793, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ACBreu GmbH, in Schwyz, CHE-454.735.889, Perfidenstrasse 17, 6432 Rickenbach b. Schwyz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.06.2023. 26.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Entwicklung und Promotion von Immobilienprojekten sowie des Baumanagements;
Projektieren und Erstellen von Bauten aller Art für eigene und fremde Rechnung als Generalplaner sowie als General- und Totalunternehmer, Beratung von Bauherrschaften und Übernahme von Bauaufgaben in sämtlichen Bereichen, das Erstellen von Bewertungsgutachten, Analysen und Expertisen von Grundstücken und Liegenschaften und alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.06.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Breu, Christoph, von Oberegg, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005341157, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Jagd- & Sportschützen Selgis AG, in Muotathal, CHE-102.178.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4301925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Peter, von Oberlangenegg, in Arth, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Christoph, von Oberegg, in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ott, Harry, von Schwyz, in Unteriberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2025745, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
IG Grünenwald GmbH, in Schwyz, CHE-110.355.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2011, Publ. 6392580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garaventa, Wilhelm, von Küssnacht SZ, in Immensee, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lüönd, Marco, von Steinen, in Steinen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jagd- & Sportschützen Selgis AG (CH-130.0.012.092-5), in Schwyz, Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Christoph, von Oberegg, in Rickenbach bei Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].