Reports for Annemarie Brems
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Annemarie Brems
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004798009, Commercial Registry Office Zug, (170)
Euroforum Schweiz AG, in Zug, CHE-104.888.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263711).
Firma neu:
Euroforum Schweiz AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.12.2019 per 31.12.2019 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Barbier Habegger Rödl Rechtsanwälte AG, Theaterstrasse 17, 8400 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brems, Annemarie, deutsche Staatsangehörige, in Grevenbroich (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Kneller, Dr. Michael, von Nürensdorf, in Klosters-Serneus, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Poppe, Annemarie, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgisser, Joël Fabian, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2852331, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Euroforum Schweiz AG, in Zürich, CHE-104.888.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759109).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brems, Annemarie, deutsche Staatsangehörige, in Grevenbroich (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2759109, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Euroforum Schweiz AG, in Zürich, CHE-104.888.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, Publ. 2353697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bludau, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Duisburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brems, Annemarie, deutsche Staatsangehörige, in Grevenbroich (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates und Vorsitzende der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Poppe, Annemarie, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), mit Einzelunterschrift.