Reports for Lucien Marcel Léon Bregnard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lucien Marcel Léon Bregnard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005370546, Commercial Registry Office Jura, (670)
Econox SA, à Alle, CHE-103.710.050, société anonyme (No. FOSC 126 du 02.07.2021, Publ. 1005237830).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bregnard, Lucien Marcel Léon, de Bonfol, à Alle, membre, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bregnard, Cyril Lucien Paul, de Bonfol, à Alle, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Bregnard, Florent Marcel Philippe, de Bonfol, à Cornol, avec procuration collective à deux avec un membre;
Godat, Olivier, de Les Bois, à Courgenay, avec procuration collective à deux avec un membre.
Publication number: 1477487, Commercial Registry Office Jura, (670)
Econox SA, à Alle, CHE-103.710.050, société anonyme (No. FOSC 224 du 19.11.2013, Publ. 1187681).
Modification des statuts:
24.04.2014.
Nouveau but:
Réalisation, fabrication, achat, vente d'équipements industriels, achat, développement et revente de logiciels et de matériel informatique. La société peut également effectuer l'achat, la vente, la location, l'importation et l'exportation de véhicules, de pièces détachées et de matériel ainsi que l'exploitation d'un garage mécanique (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beuret, Pierre, de Les Breuleux, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Bregnard, Emilie, de Bonfol, à Chevenez, membre, avec signature collective à deux;
Froidevaux, Paul, de Le Bémont JU, à Boncourt, membre, sans droit de signature;
Maitre, Jean-Maurice, de Epauvillers, à Epauvillers, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bregnard, Cyril Lucien Paul, de Bonfol, à Alle, président, avec signature individuelle [précédemment: Bregnard, Cyril, membre avec signature collective à deux];
Bregnard, Lucien Marcel Léon, de Bonfol, à Alle, membre, avec signature individuelle [précédemment: Bregnard, Lucien, à Seleute, président avec signature individuelle].
Publication number: 1249675, Commercial Registry Office Jura, (670)
CODECO, à Porrentruy, CHE-110.442.104, fondation (No. FOSC 116 du 19.06.2009, p. 15, Publ. 5079628).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bregnard, Lucien, de Bonfol, à Seleute, vice-président, avec signature collective à trois.
Inscription ou modification de personne(s):
Maitre, Jean-Marie Paul Robert, de Clos du Doubs, à Boncourt, vice-président, sans droit de signature;
Cerf, Patrick Mauro, de Saulcy, à Penthalaz, membre, sans droit de signature.