Reports for Alexandra Braunwalder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alexandra Braunwalder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1549625, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Alexa B AG, in Freienbach, CHE-114.793.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, Publ. 6653804).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunwalder, Peter, von Oberuzwil, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (GB)];
Braunwalder, Alexandra, von Oberuzwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in London (GB), Mitglied mit Einzelunterschrift];
Braunwalder, Jürg Rudolf, von Stansstad, in Stansstad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Braunwalder, Philipp, von Oberuzwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6653804, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Alexa B AG, in Freienbach, CH-130.3.014.381-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, S. 0, Publ. 6141804).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunwalder, Peter, von Oberuzwil, in London (GB), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach];
Braunwalder, Alexandra, von Oberuzwil, in London (GB), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach];
Braunwalder, Jürg Rudolf, von Stansstad, in Stansstad, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5542362, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Alexa B AG, bisher in Wollerau, CH-130.3.014.381-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2009, S. 17, Publ. 4955248).
Statutenänderung:
1.03.2010.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Kantonsstrasse 52, 8807 Freienbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rein, Dr. Werner René, von Luzern und Aegerten, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunwalder, Peter, von Oberuzwil, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bäch SZ];
Braunwalder, Alexandra, von Oberuzwil, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bäch SZ, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].