Reports for Eduard Brand
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eduard Brand
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004793174, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft "Chrummenacher", Lindau, in Lindau, CHE-103.975.737, Genossenschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2010, S.27, Publ. 5498936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Eduard, von Bürglen UR, in Lindau, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlgemuth, Sarah, von Zürich, in Lindau, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5486880, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 238 vom 08.12.2009, S. 28, publizierten TR-Eintrags Nr. 46'950 vom 02.12.2009. Genossenschaft 'Chrummenacher', Lindau, in Lindau, CH-020.5.900.084-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2009, S. 28, Publ. 5380220).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Eduard, von Bürglen UR, in Lindau, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Bürglen TG].
Publication number: 5245218, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
HULFTEGG Finanz- und Verwaltungs AG, in Mosnang, CH-320.3.013.407-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2008, S. 10, Publ. 4630462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Hans, von Appenzell, in Bronschhofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Eduard, von Bürglen UR, in Lindau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Erwin, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Andreas, von Mosnang, in Mühlrüti (Mosnang), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Widmer, Michael, von Mosnang, in Mühlrüti (Mosnang), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Matthias, von Mosnang, in Mühlrüti (Mosnang), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.