Reports for Chantal Joséphine Bournissen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Chantal Joséphine Bournissen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005330316, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Cité Printemps, à Sion, CHE-114.148.460, fondation (No. FOSC 32 du 17.02.2020, Publ. 1004832123).
Inscription ou modification de personne(s):
Bournissen, Chantal Joséphine, de Hérémence, à Vex, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Dayer, Jacques Robert, de Hérémence, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Remondeulaz, David, de Chamoson, à Saillon, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publication number: 3859217, Commercial Registry Office Berne, (36)
Special Olympics Switzerland, in Ittigen, CHE-102.669.769, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2017, Publ. 3504503).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitz, Elvira, von Aesch (BL) und Seewis im Prättigau, in Fideris, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bournissen, Chantal Joséphine, von Hérémence, in Vex, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Boris Gregor, von Zürich, in Agra (Collina d'Oro), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier Köhler, Ursula, von Bülach und Buchs (ZH), in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmuki, Robert Vinzenz, von Eschenbach (SG), in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3726253, Commercial Registry Office Valais, (600)
FONDATION SKI VALAIS, in Zermatt, CHE-112.106.746, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2014, Publ. 1665427).
Name neu:
FONDATION SKI VALAIS in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 31.01.2017 aufgehoben.
Liquidationsadresse:
c/o Me Guillaume Grand, Av. Ritz 33, 1950 Sion 2 Nord.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Copt, Jean-François, von Orsières, in Orsières, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zurbriggen, Pirmin, von Saas-Almagell, in Zermatt, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bournissen, Chantal Joséphine, von Hérémence, in Vex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kronig, Alain Urban, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rossier, Eloi Gérard, von Bagnes, in Bagnes, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roux, Philippe Vincent, von Grimisuat, in Verbier (Bagnes), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grand, Guillaume François Michel, von Leuk, in Sion 2 (Sion), Liquidator, mit Einzelunterschrift.