Reports for Daniel Bossard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Bossard
Newest SOGC notifications: Daniel Bossard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5574382, Commercial Registry Office Berne, (36)
updo GmbH, in Bern, CH-035.4.036.096-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 5, Publ. 5333058).
Statutenänderung:
03.03.2010.
Sitz neu:
Kehrsatz.
Domizil neu:
Bernstrasse 99, 3122 Kehrsatz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Penta Group Holding AG (CH-020.3.020.589-3), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Marti, Erich, von Zell LU, in Zuzwil SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Laurent, von Blumenstein, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bossard, Daniel, von Wetzikon ZH, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 5333058, Commercial Registry Office Berne, (36)
IT worx GmbH, in Bern, CH-035.4.036.096-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2006, S. 3, Publ. 3376850).
Statutenänderung:
25.06.2009, 10.07.2009, 30.10.2009.
Firma neu:
updo GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informatik, insbesondere Vermietung von Servern (Webhosting), Webentwicklung, Aufbau und Betreuung von IT-Infrastrukturen, Software Entwicklungen sowie allgemeine grafische Gestaltungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oppliger, Dan, von Luzern und Signau, in Boll (Vechigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00;
Oppliger, Peter, von Luzern und Signau, in Spiegel bei Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Balajew, Alexander, von Ebnat-Kappel, in Unterseen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Bossard, Daniel, von Wetzikon ZH, in Wabern (Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Penta Group Holding AG (CH-020.3.020.589-3), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Marti, Erich, von Zell LU, in Zuzwil SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3376850, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 85 vom 3.5.2006, S. 2, publizierten TB-Eintrags Nr. 1977 vom 27.4.2006. IT worx GmbH, in Bern, CH-035.4.036.096-3, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Information Technology (IT) usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2006, S. 2, Publ. 3359596).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossard, Daniel, von Wetzikon ZH, in Wabern (Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [nicht: Bossard, Daneil].