Reports for Georg Michael Boss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Georg Michael Boss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005364348, Commercial Registry Office Graubünden
Gastro Ring GmbH, in Landquart, CHE-114.424.921, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005207237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boss, Georg, von Zürich, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hartmann, Robert, von Klosters, in Maienfeld, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cadosch, Silvio, von Vaz/Obervaz, in Landquart, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Cadosch, Vanessa, von Vaz/Obervaz, in Zizers, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Cadosch, Olena, ukrainische Staatsangehörige, in Landquart, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 1639297, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Global Import AG, in Landquart, CHE-312.365.289, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2012, Publ. 6960858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cadosch, Liliana, von Vaz/Obervaz, in Igis (Landquart), Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Jenal, Simon, von Samnaun, in Zizers, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cadosch, Silvio, von Vaz/Obervaz, in Igis (Landquart), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Boss, Georg Michael, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4623412, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Frigo Rent GmbH, in Igis, CH-350.4.001.501-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2005, S. 8, Publ. 2761402).
Statutenänderung:
17.07.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import, den Verkauf, die Vermietung und das Verleasen von Kälte-, Klima- und Energieanlagen sowie von Non Food-Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten und überhaupt alle Geschäfte eingehen, mit denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführerin vom 18.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boss, Georg, von Zürich, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cadosch, Liliana, von Vaz/Obervaz, in Landquart (Igis), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 13'000 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einem Stammanteil von CHF 8'000].