Reports for Michel Bornet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michel Bornet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3052553, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Mon Foyer, à Sion, CHE-103.322.481, fondation (No. FOSC 184 du 23.09.2015, Publ. 2388309).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bornet, Michel, de Nendaz, à Bramois (Sion), vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou le président de la commission de gérance.
Inscription ou modification de personne(s):
Schmid, Carole, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature;
Schmid, Pierre François, de Sion, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le président du conseil de fondation ou le président de la commission de gérance [précédemment: Schmid, Pierre-François, membre sans droit de signature].
Publication number: 5151806, Commercial Registry Office Valais
Fondation Mon Foyer, à Sion, CH-626.7.002.885-0, Fondation (FOSC no 97 du 22.05.2008, p. 15, publ. 4487218).
Personnes et signatures radiées:
Roh, Gilberte, de Conthey et Vétroz, à Sion, membre + présidente de la commission de gérance, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Pfefferlé, Jean-Blaise, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Michellod, Charles-Marie, de Bagnes, à Sion, membre, sans droit de signature;
Pfefferlé, Jean-François, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature;
Mittaz, Gérard, de Chermignon, à Sion, membre et président de la commission de gérance, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre, sans droit de signature];
Bornet, Michel, de Nendaz, à Bramois (Sion), vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou le président de la commission de gérance [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou la présidente de la commission de gérance];
Georgy, Jean-Michel, de Ardon, à Sion, président, avec signature collective à deux avec le vice-président ou le président de la commission de gérance [précédemment: avec signature collective à deux avec le vice-président ou la présidente de la commission de gérance].
Publication number: 3032846, Commercial Registry Office Valais
Fédération Valaisanne de producteurs de bétail, précédem. à Sion, CH-626.5.002.352-3, société coopérative (FOSC no 194 du 22.08.1985, p. 3242).
Modification des statuts:
31.03.2005.
Nouveau siège:
Conthey.
Nouvelle adresse:
Maison du Paysan, 1964 Châteauneuf-Conthey.
Personnes et signatures radiées:
Bornet, Michel, de Nendaz, à Bramois (Sion), président, avec signature collective à deux;
Jaeger, Josef, de Turtmann, à Visp, vice-président, avec signature collective à deux;
Inderwildi, Jakob, de Reichenbach, à Susten (Leuk), membre, sans droit de signature;
Dubosson, Marco, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Tornay, Pierre, de Orsières, à Orsières, membre, sans droit de signature;
Fellay, Elie, de Bagnes, à Châteauneuf-Conthey, membre, sans droit de signature;
Holzer, Hans, de Bellwald, à Fieschertal, membre, sans droit de signature;
Agten, Norbert, de Grengiols, à Brigue (Brig-Glis), membre, sans droit de signature;
Hofman, André, de Weggis, à Sion, gérant, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Frossard, Jacques, de Vollèges, à Vollèges, président, avec signature collective à deux;
Mottiez, Henri, de Collonges, à Collonges, vice-président, avec signature collective à deux;
Fellay, Jean-Blaise, de Bagnes, à Lourtier (Bagnes), secrétaire, avec signature collective à deux;
Eggel, Dominique, de Naters, à Ried-Brig, membre, sans droit de signature;
Summermatter, Hubert, de Herbriggen, à Herbriggen (St. Niklaus), membre, sans droit de signature.