Reports for Philipp Bollinger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Philipp Bollinger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005247730, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Spitex Oberwil plus, in Oberwil (BL), CHE-107.642.513, Verein (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2019, Publ. 1004709908).
Statutenänderung:
10.05.2021.
Name neu:
Spitex Bottmingen Oberwil.
Zweck neu:
Der Verein fördert, unterstützt und ermöglicht im Auftrag der Gemeinden Bottmingen und Oberwil mit seinem Dienstleistungsangebot das Wohnen zu Hause für Menschen aller Altersgruppen, die der Hilfe, Pflege, Betreuung, Begleitung und Beratung bedürfen. Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe und das Wohlbefinden der Einwohnerinnen und Einwohner und ihres sozialen Umfeldes. Mit den Dienstleistungen soll der Eintritt in eine stationäre Einrichtung vermieden oder hinausgeschoben oder ein Spitalaufenthalt verkürzt werden. Bei Bedarf können weitere Dienstleistungen in Absprache mit den Gemeinden angeboten werden. Die Dienstleistungen des Vereins können von allen in Bottmingen und Oberwil wohnenden Personen in Anspruch genommen werden, unabhängig davon, ob sie Mitglied des Vereins sind oder nicht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieger-Jakobi, Claudia Kathrin, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bollinger, Philipp, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Richert, Jean-Philippe, von Fontenais, in Oberwil BL, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaffter, Rita, von Metzerlen-Mariastein, in Oberwil BL, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005142322, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Alters- und Pflegeheime Bottmingen und Oberwil, in Oberwil (BL), CHE-106.214.020, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2020, Publ. 1005009892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollinger, Philipp, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buess, Brigitte Pascale, von Gelterkinden, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüninger-Frey, Franziska, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffter-Schumacher, Rita, von Metzerlen, in Oberwil BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pleuser, Ruth, von Oberwil (BL), in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Vulpen, Marianne, von Diegten, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3313619, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Alters- und Pflegeheime Bottmingen und Oberwil, in Oberwil (BL), CHE-106.214.020, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1591553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Hans, von Bottmingen und Safenwil, in Bottmingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayer, Dr. Guy, von St. Gallen, in Oberwil (BL), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krapp, Mélanie, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Adrian, von Gontenschwil, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mücke, Wolfgang, von Hofstetten-Flüh, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schudel, Hans Ulrich, von Schaffhausen, in Bottmingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer Lopez, Dr. Annette, von Corsier-sur-Vevey, in Oberwil (BL), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weller, Robert, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollinger, Philipp, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buess, Brigitte Pascale, von Gelterkinden, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüninger-Frey, Franziska, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Liestal];
Inter Audit AG (CHE-107.430.394), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Inter Audit AG, in Basel (CH-270.3.005.416-2)].