Reports for Michael Bolliger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Bolliger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005709188, Commercial Registry Office Zurich
Avobis Innovation AG, in Zürich, CHE-134.958.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2022, Publ. 1005550999).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen, Richard, von Silenen, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Michael, von Schmiedrued, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kasparek, Oliver Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Niedermann, Michael, von Niederbüren, in Endingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Stefan, von Reinach (AG), in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dreier, Vanessa, von Kleinlützel, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005258547, Commercial Registry Office Zug, (170)
avobis DIGITAL SOLUTIONS AG, in Baar, CHE-134.958.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005237054).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abegg, Thomas, von Zürich, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Patrick, von Schüpfheim, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bolliger, Michael, von Schmiedrued, in Opfikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Filli, Alem, von Niederhelfenschwil, in Arth, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pfund, Roman, von Zweisimmen, in Kreuzlingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005112221, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
devbrains GmbH, bisher in Opfikon, CHE-209.863.646, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3810639).
Statutenänderung:
17.02.2021.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Betrieb und den Handel von Software aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Informatikbereich;
kann Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten;
Baumanagement sowie Hoch- und Tiefbau;
kann Immaterialgüterrechte und Immobilien, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern;
kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Danny, von Weiach, in Opfikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Boller, Micha, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bolliger, Michael, von Schmiedrued, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giallella, Gerardo, italienischer Staatsangehöriger, in Schöftland, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.