Reports for Claude Bollier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claude Bollier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004584188, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Netzwerk Bildung und Familie, in Dielsdorf, CHE-351.716.406, Verein (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, S.0, Publ. 3125053).
Statutenänderung:
29.03.2017. 04.06.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Erwin, von Wittnau, in Mörschwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollier, Claude, von Horgen, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haltner, Christian, von Ottenbach, in Stäfa, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bellmont, Daniela, von Zürich, in Stäfa, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mulle, Maya, von Flüelen, in Dielsdorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3125053, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Netzwerk Bildung und Familie, in Dielsdorf, CHE-351.716.406, c/o Maya Mulle, Bergstrasse 4, 8157 Dielsdorf, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
18.03.2016.
Zweck:
Der Verein unterstützt mit seinen Aktivitäten und Angeboten die Bildungschancen von Kinder und Jugendlichen. Er unterstützt die Familien in ihrer Erziehungsaufgabe. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Eingetragene Personen:
Beck, Erwin, von Wittnau, in Mörschwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollier, Claude, von Horgen, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mulle, Maya, von Flüelen, in Dielsdorf, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mulle, Oliver, von Flüelen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kurmann, Luzia, von Luzern und Ebikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Stephan, von Dietikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.