Reports for Thomas Boller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Boller
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Boller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6489008, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Merian Park, Botanischer Garten in Brüglingen AG, in Münchenstein, CH-280.3.914.610-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2011, S. 0, Publ. 6328942).
Statutenänderung:
17.11.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiemken, Dr. Andres, von Binningen, in Flüh, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritter, Markus, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fries, Thomas, von Triengen, in Riehen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heusser, Heinrich H., von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Danielle, von Basel, Winterthur und Aesch BL, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Felber, Christian, von Aarau, in Basel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Farrér, Corsin, von Stierva, in Aesch BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Boller, Prof. Dr. Thomas, von Zürich, in Oberwil BL, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Schweizerische Orchideenstiftung Herbarium Jany Renz, in Basel, c/o Dr. Thomas Renz, Gerbergässlein 18, 4051 Basel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
14.08.2001.
Zweck:
Auf nationaler wie auf internationaler Ebene die Erforschung und den Schutz wildlebender Orchideen. Die Stiftung fördert das Verständnis, das Interesse, die Kenntnis und das Studium der Biologie dieser Pflanzen in der Öffentlichkeit und sorgt für die Weiterführung des Herbariums und der Bibliothek Jany Renz als wissenschaftliche Sammlung von internationaler Bedeutung.
Organisation:
Stiftungsrat und Revisionsstelle.
Stiftungsrat:
5-9 Mitglieder.
Eingetragene Personen:
Renz, Dr. Thomas, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sprunger, Samuel, von Fischingen, in Buschwiller (F), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noelpp, Dr. Christoph, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boller, Prof. Dr. Thomas, von Zürich, in Oberwil BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cribb, Dr. Philipp, britischer Staatsangehöriger, in Sunbury on Themse (GB), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heitz, Dr. Christian, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Körner, Prof. Dr. Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krüger, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Merian Park, Botanischer Garten in Brüglingen AG, in Münchenstein, Betrieb eines Botanischen Gartens auf dem Land der Christoph Merian Stiftung in Brüglingen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2001, S. 4789).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Hansrudolf, von Aeschi bei Spiez, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallusser, Prof. Dr. Werner, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linn, Dr. Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boller, Prof. Dr. Thomas, von Zürich, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaffner, Prof. Dr. Willi, von Hornussen, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Erwin, von Attishofen, in Rodersdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Dr. Marc, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ritter, Markus, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schulthess, Verena, von Zurich und Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trueb, Emanuel, von Basel, in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strebel, Andrea, von Uezwil, in Basel, Revisionsstelle.