Reports for Yves Abraham Bollag
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Yves Abraham Bollag
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1006116738, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LB Squared GmbH, in Fällanden, CHE-420.067.647, Grossplatzstrasse 21a, 8118 Pfaffhausen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.07.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art sowie die Entwicklung und Herstellung von Produkten und die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie und Lebensmittel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 09.07.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Iten, Stefan Hias, von Unterägeri, in Fällanden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Bollag, Yves Abraham, von Endingen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Barmet, Lucien Emmanuel, von Zürich, in Fällanden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bollag, Liam Nathan, von Endingen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 1859283, Commercial Registry Office Zug, (170)
ArtyArty GmbH, in Risch, CHE-115.861.543, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2010, S. 20, Publ. 5750426).
Firma neu:
ArtyArty GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.11.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollag, Yves, von Endingen, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Bollag, Guy Jakob, von Endingen, in Jaffa (IL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 475 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5836612, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Whitenoise Productions AG, in Zürich, CH-020.3.028.526-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2010, S. 20, Publ. 5767492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollag, Yves, von Endingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Peter, von Gränichen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].