Reports for Dirk Boldt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dirk Boldt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005658577, Commercial Registry Office Berne, (36)
ha+p holding ag, in Bern, CHE-331.762.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2016, Publ. 3103559).
Statutenänderung:
10.01.2023.
Sitz neu:
Ostermundigen.
Domizil neu:
c/o Dirk und Sina Boldt, Dammweg 3, 3072 Ostermundigen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boldt, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004698848, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hautle Anderegg + Partner AG, in Bern, CHE-106.001.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530585).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boldt, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hautle, Bernhard, von Appenzell, in Bösingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004530585, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hautle Anderegg + Partner AG, in Bern, CHE-106.001.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, Publ. 2694979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Fritz Rudolf, von Lauperswil, in Fraubrunnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hautle, Bernhard, von Appenzell, in Bösingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boldt, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].