Reports for René François Roger Boillat
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: René François Roger Boillat
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005229616, Commercial Registry Office Jura, (670)
Olivélo Olivier PARENT, à Porrentruy, CHE-383.861.633, entreprise individuelle (No. FOSC 40 du 27.02.2020, Publ. 1004840824).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boillat, René François Roger, de Les Breuleux, à Le Noirmont, avec procuration individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Boillat, Joris, de Les Breuleux, à Les Bois, avec procuration individuelle.
Publication number: HR01-1004840824, Commercial Registry Office Jura, (670)
Olivélo Olivier PARENT, à Porrentruy, CHE-383.861.633, Route de Belfort 24, 2900 Porrentruy, entreprise individuelle (Nouvelle inscription).
But de l'entreprise:
Vente et réparation de cycles.
Personne(s) inscrite(s):
Parent, Olivier Michel Léon, ressortissant français, à Les Fontenelles (FR), titulaire, avec signature individuelle;
Boillat, René François Roger, de Les Breuleux, à Le Noirmont, avec procuration individuelle;
Vuillemin épouse Parent, Annie Marie Simone, ressortissante française, à Les Fontenelles (FR), avec procuration individuelle.
Publication number: 3938662, Commercial Registry Office Jura, (670)
R. et F. Boillat, à Le Noirmont, CH-670.2.004.257-1, Exploitation d'un commerce de vente et de réparation de cycles, deux-roues, machines de jardin, forestières et autres, Société en nom collectif (FOSC no 89 du 09.05.2007, p. 8, publ. 3922438).
Nouveaux statuts:
10.05.2007.
Nouvelle nature juridique:
Société à responsabilité limitée.
Transformation:
La société en nom collectif est transformée en société à responsabilité limitée selon projet de transformation du 10.05.2007 et bilan au 31.12.2006, présentant des actifs de CHF 649'524,28 et des passifs envers les tiers de CHF 618'007.--, contre attribution aux associés de deux parts sociales de CHF 10'000.-- chacune.
Nouvelle raison sociale:
R. Boillat S.à r.l..
Nouveau capital social:
CHF 20'000.--.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Inscription ou modification de personnes:
Boillat, René, de Les Breuleux, à Le Noirmont, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: associé];
Boillat, Fabienne, de Les Breuleux, à Le Noirmont, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: avec signature individuelle].