Reports for François Boillat
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: François Boillat
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004977467, Commercial Registry Office Jura, (670)
F.I.E.R. Fondation d'impulsion économique régionale, à Delémont, CHE-112.771.116, fondation (No. FOSC 232 du 29.11.2019, Publ. 1004771744).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boillat, François, de Les Breuleux, à Moutier, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Ponsart, Gwenaël, de Loveresse, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1004622174, Commercial Registry Office Jura, (670)
F.I.E.R. Fondation d'impulsion économique régionale, à Delémont, CHE-112.771.116, fondation (No. FOSC 196 du 09.10.2015, p.0, Publ. 2418897).
Nouvelle adresse:
c/o Me Carole Zuber, Chemin des Places 1, 2800 Delémont.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gobat, Vincent, de Crémines, à Courrendlin, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Koller, Emmanuel, de Bourrignon, à Delémont, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Zuber, Carole Carmen, de Günsberg, à Courroux, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Boillat, François, de Les Breuleux, à Moutier, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-0004448037, Commercial Registry Office Jura, (670)
Editions D + P S.A., à Delémont, CHE-107.467.173, société anonyme (No. FOSC 117 du 20.06.2016, Publ. 2900525).
Modification des statuts:
29.08.2018.
Nouveau but:
Edition de journaux et de périodiques, ainsi que toutes activités en rapport avec les médias (cf. statuts pour but complet).
Nouveau capital-actions:
CHF 2'000'000.00 [précédemment: CHF 1'000'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 2'000'000.00 [précédemment: CHF 1'000'000.00].
Nouvelles actions:
2'000 actions nominatives de CHF 1'000.00 [précédemment: 1'000 actions nominatives de CHF 1'000.00].
Nouveaux faits qualifiés:
Augmentation ordinaire du capital-actions de CHF 1'000'000.00 à CHF 2'000'000.00 par l'émission de 1'000 actions nominatives de CHF 1'000.00 chacune, entièrement libérées.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts. [biffé: Restriction quant à la transmissibilité des actions et convention d'un droit de préemption.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boillat, François, de Les Breuleux, à Moutier, administrateur, avec signature collective à deux avec Sébastien Voisard;
Noth, Albert, de Zumholz, à Saint-Antoine, administrateur, avec signature collective à deux avec Sébastien Voisard;
Voisard, Michel, de Fontenais, à Boécourt, président du conseil, directeur, avec signature individuelle, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Voisard, Sébastien, de Fontenais, à Vicques (Val Terbi), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Koller, Emmanuel, de Bourrignon, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Vaquero, Martin, de Genève, à La Conversion (Lutry), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.