Reports for Markus Bohren
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Markus Bohren
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1720103, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Barcon GmbH, in Muri AG, CHE-103.673.561, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2009, S. 1, Publ. 4848718).
Firma neu:
Barcon GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.09.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohren, Markus, von Grindelwald, in Muri AG, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 7160332, Commercial Registry Office Zug, (170)
ZugSailing GmbH, in Zug, CH-170.4.007.728-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2011, Publ. 6204962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krienbühl, Bernhard, von Sattel, in Steinhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohren, Markus, von Grindelwald, in Muri AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Publication number: 4251186, Commercial Registry Office Zug, (170)
ZugSailing GmbH, in Zug, CH-170.4.007.728-5, Chamerstrasse 172, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.12.2007.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Segel- und Wassersports, insbesondere den Betrieb einer Segelschule mit Standort Zug sowie Durchführung und Vermarktung von Events, Ausbildungsveranstaltungen, Reisen und Segeltörns;
kann Handel mit Waren aller Art betreiben, Darlehen gewähren, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bohren, Markus, von Grindelwald, in Muri AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.00;
Cerletti, Gianpietro, von Cham, in Steinhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.00;
Jufer, Heinz R., von Melchnau, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.00;
Eugster, Hannes, von Altstätten, in Oberwil bei Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.00;
Krienbühl, Bernhard, von Sattel, in Steinhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.00.