Reports for Manfred Boersch
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Manfred Boersch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004926479, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Silberberg Holding AG, bisher in St. Gallen, CHE-109.875.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2014, Publ. 1294705).
Statutenänderung:
29.05.2020.
Firma neu:
Conny & Co. Advisory AG.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Sihleggstrasse 17, 8832 Wollerau.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung, Unterstützung und Finanzierung von Privaten und Unternehmungen u.a. im Bereich Beratung und sonstigen Dienstleistungen sowie Halten von Beteiligungen, Halten, Verwerten und Veräussern von Lizenzen, Entwicklung von immateriellen Projekten sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder mit solchen fusionieren. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immobilien und Lizenzen erwerben, belasten, verwalten oder veräussern sowie in irgendeiner Form Patente, Marken, Designrechte, Urheberrechte sowie andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten oder veräussern.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boersch, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Hamm (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Köppelmann, Dr. Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Thalwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boersch, Cornelius, von Thalwil, in Thalwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schäberle, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Behrends, Philip, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1360707, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Fichtelberg Wasserkraft Holding AG, in St. Gallen, CHE-384.637.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2014, Publ. 1314583).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boersch, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Hamm (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6385450, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Silbertal Management AG, in St. Gallen, CH-320.3.053.067-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2008, S. 13, Publ. 4493430).
Firma neu:
Silbertal Management AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.10.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boersch, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Hamm (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stach, Dr. Patrick, von Mörschwil und Frauenfeld, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].