Reports for Hans Böhlen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hans Böhlen
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Böhlen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005059038, Commercial Registry Office Berne, (36)
Brocki-Fantasy GmbH, in Hindelbank, CHE-112.917.182, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2012, S.0, Publ. 6972816).
Firma neu:
Brocki-Fantasy GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Christine, von Bachenbülach, in Meikirch, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Böhlen, Hans, von Thunstetten, in Hindelbank, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6972816, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 225 vom 19.11.2012, publizierten TR-Eintrags Nr. 17'412 vom 14.11.2012Brocki-Fantasy GmbH, in Hindelbank, CH-035.4.036.126-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2012, Publ. 6936442).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhlen, Hans, von Thunstetten, in Hindelbank, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: in Hilterfingen]. .
Publication number: 6936440, Commercial Registry Office Berne, (36)
BRM-Waren-Taxi GmbH, in Münsingen, CH-036.4.045.700-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2009, S. 2, Publ. 5271726).
Statutenänderung:
08.11.2012.
Sitz neu:
Hindelbank.
Domizil neu:
Krauchthalstrasse 6, 3324 Hindelbank.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrer, Kurt, von Bolligen, in Münchenbuchsee, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhlen, Hans, von Thunstetten, in Hindelbank, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Maag, Christine, von Bachenbülach, in Bern, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.