Reports for Reto Bodmer
Mandates
Results for the name Reto Bodmer
Newest SOGC notifications: Reto Bodmer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2141161, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Hermann Bodmer & Co., in Samedan, CHE-100.905.019, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2012, Publ. 6692386).
Firma neu:
Tamagni-Bodmer & Co..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Karl Hermann, von Zürich, in Vaduz FL, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Bodmer, Dr. Renée, von Zürich, in Vaduz (LI), unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Zinsli, Dr. Hans Jürg, von Urmein und Safien, in St. Moritz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tamagni-Bodmer, Antoinette, von Thalwil, in Vaduz (LI), unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich, Kommanditärin ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Komanditsumme von CHF 440'000.00];
Bodmer, Andreas, von Zürich, in Samedan, Kommanditär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Kommanditsumme von CHF 440'000.00 [bisher: Bodmer, Andreas Hermann Stefan, in Erlenbach ZH, Kommanditär ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Komanditsumme von CHF 440'000.00];
Bodmer, Reto, von Zürich, in Vaduz (LI), Kommanditär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Kommanditsumme von CHF 440'000.00 [bisher: Bodmer, Reto, Kommanditär ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Komanditsumme von CHF 440'000.00];
von Arx, Christian, von Rheineck, in Sils/Segl Baselgia (Sils im Engadin/Segl), Kommanditär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Kommanditsumme von CHF 440'000.00 [bisher: von Arx, Christian Franz Philip, Kommanditär und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Komanditsumme von CHF 440'000.00].
Publication number: 6692386, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Hermann Bodmer & Co., in Samedan, CH-350.2.000.058-4, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2011, Publ. 6358796).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tamagni-Bodmer, Antoinette, von Zürich, in Vaduz (LI), Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 440'000.00 [bisher: mit einer Kommanditsumme von CHF 200'000.00];
Bodmer, Andreas Hermann Stefan, von Zürich, in Erlenbach ZH, Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 440'000.00 [bisher: mit einer Kommanditsumme von CHF 200'000.00];
Bodmer, Reto, von Zürich, in Vaduz (LI), Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 440'000.00 [bisher: mit einer Kommanditsumme von CHF 200'000.00];
von Arx, Christian Franz Philip, von Rheineck, in Sils/Segl Baselgia (Sils im Engadin/Segl), Kommanditär und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Kommanditsumme von CHF 440'000.00 [bisher: mit einer Kommanditsumme von CHF 200'000.00].
Publication number: 6590380, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
K. Bodmer AG, bisher in Glarus Süd, CH-350.3.000.557-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2011, S. 0, Publ. 6139666).
Gründungsstatuten:
20.02.1981.
Statutenänderung:
20.02.2012.
Firma neu:
Gerlux Capital AG.
Sitz neu:
Samedan.
Domizil neu:
San Bastiaun 5, 7503 Samedan.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Karl Hermann, von Zürich, in Vaduz (LI), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Von Arx, Christian, von Rheineck, in Sils im Engadin/Segl, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Reto, von Zürich, in Vaduz (LI), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Reber, Heinz, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.