Reports for Bernhard Blumenstein
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bernhard Blumenstein
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4832684, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
ELECTROPOL AG, in Luzern, CH-150.3.000.310-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2008, S. 10, Publ. 4541348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arregger, Marc, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Alpina Treuhand AG, in Hergiswil NW (CH-150.3.001.204-6), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumenstein, Bernhard, von Niederbipp, in Tegerfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
D & G Wirtschaftsprüfer AG, in Zürich (CH-020.3.927.644-0), Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Esag Kommunikations-Systeme AG, bisher in Z ü r i c h , Fabrikation, Handel und Installation von Schwachstromanlagen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.1999, S. 5738).
Statutenänderung:
15.09.2000.
Firma neu:
ESAG Kommunikations-Systeme AG.
Sitz neu:
O b e r g l a t t .
Domizil neu:
Wehntalerstrasse 6, 8154 Oberglatt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüb, Hans, von Zollikon, in Oberrieden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stäfa, Delegierter];
Blumenstein, Bernhard, von Niederbipp, in Tegerfelden, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Dürr, Jean-Pierre, von Aarau, in Bösingen, mit Einzelprokura.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Esag Kommunikations-Systeme AG, in Z ü r i c h, Fabrikation, Handel und Installation von Schwachstromanlagen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.1996, S. 3602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willy Bühler & Co Treuhand und Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Tschumi, Kurt, von Wolfisberg, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tautschnig, Andreas, von Beringen, in Dachsen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Blumenstein, Bernhard, von Niederbipp, in Tegerfelden, mit Einzelprokura;
Bürgi, Kurt, von Fischingen, in Fischingen, Revisionsstelle.