Reports for Alain M. Blanc
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alain M. Blanc
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005109994, Commercial Registry Office Graubünden
Grimontana AG, in Klosters-Serneus, CHE-102.862.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S.12, Publ. 5947088).
Sitz neu:
Klosters. [Anpassung des Sitzes und der Personenangaben infolge Namensänderung der Gemeinde].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blanc, Alain M., von Belmont-sur-Lausanne, in Klosters, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Klosters-Serneus];
Tharpex Treuhand- und Revisions AG (CHE-103.102.956), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Tharpex Treuhand- und Revisions AG (CH-170.3.008.891-7)].
Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Grimontana AG, in Klosters-Serneus, Führung von Gastwirtschaftsbetrieben vorwiegend im Kanton Graubünden, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.1999, S. 6521).
Statutenänderung:
21.08.2001.
Aktienkapital neu:
CHF 325'000 [bisher: CHF 250'000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 325'000.
Aktien neu:
3'250 Namenaktien zu CHF 100 [bisher: 2'500 Inhaberaktien zu CHF 100].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoenen, Albert H., von Maur, in Forch Gde. Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lemm Treuhand AG, in Davos, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blanc, Alain M., von Belmont-sur-Lausanne, in Klosters Gde. Klosters-Serneus, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor];
Arrow Consult AG, in Näfels, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Graubünden, (350)
S.I. Riant Cour Lausanne, bisher in Lausanne, Affaires immobilières, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.1996, S. 1412).
Statutenänderung:
7.01.1998.
Firma neu:
Riant Cour S.A. .
Sitz neu:
Klosters-Serneus.
Domizil neu:
Landstrasse 170, 7250 Klosters.
Zweck neu:
Übernahme von Treuhand-, Beratungs- und Verwaltungsmandaten sowie deren Durchführung im eigenen Namen oder im Namen Dritter;
die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und verkaufen, kann Vertretungen übernehmen und im In- und Ausland Tochtergesellschaften gründen und Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF80'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF80'000.
Aktien:
80 Inhaberaktien zu CHF1 000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern deren Namen und Adressen dem Verwaltungsrat bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Weitere Änderungen der Statuten betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Serafini, Enrico, von Oberwil im Simmental, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun, Heinrich, von Kreuzlingen, in Schaffhausen, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Atag Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Bernhard, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schaufelberger, Ernst, von Thalwil, in Thalwil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Candrian, Curdin Daniel, von Sagogn, in Greifensee, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ammon, Peter, von Herzogenbuchsee, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blanc, Alain, von Belmont-sur-Lausanne, in Klosters (Klosters-Serneus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinmann, Robert, von Wohlen AG, in Uetliburg SG, Revisionsstelle.