Reports for Leena Marja Kaarina Halkosaari
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Leena Marja Kaarina Halkosaari
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005819149, Commercial Registry Office Berne, (36)
Reliva AG, Zweigniederlassung Vivale Lindenhof, in Orpund, CHE-140.381.128, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005764829).
Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halkosaari, Leena Marja Kaarina, von Aedermannsdorf, in Brügg BE (Brügg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Rahel, von Port, in Nidau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004569571, Commercial Registry Office Berne, (36)
Reliva AG, Zweigniederlassung Vivale Lindenhof, in Orpund, CHE-140.381.128, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3253579).
Hauptsitz in:
Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halkosaari, Leena Marja Kaarina, von Aedermannsdorf, in Brügg BE (Brügg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5728332, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rocher-City AG, Malerei und Gipserei, in Brügg, CH-073.3.006.257-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 17.01.1997, S. 320).
Statutenänderung:
29.06.2010.
Firma neu:
City-Malerei AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Maler- und Gipserunternehmens sowie Erbringen von Dienstleistungen im Baugewerbe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Weitere Adresse:
Postfach 166, 2555 Brügg bei Biel. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaesi-Halkosaari, Leena, von Aedermannsdorf, in Brügg bei Biel (Brügg), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Boesiger & Partner AG, Treuhandgesellschaft, in Biel BE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaesi, Stephan, von Aedermannsdorf, in Brügg bei Biel (Brügg), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Brügg bei Biel (Brügg), Präsident mit Einzelunterschrift].