Reports for Beat Bitzer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Bitzer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004866367, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SET Holding AG, bisher in Obfelden, CHE-325.516.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2013, Publ. 1070701).
Statutenänderung:
18.03.2020.
Sitz neu:
Gisikon.
Domizil neu:
Weitblick 9, 6038 Gisikon.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widler, Franz, von Jonen, in Knonau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bitzer, Beat, von Affoltern am Albis, in Obfelden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henseler, Mirco, von Udligenswil, in Gisikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004866366, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SET Handels GmbH, bisher in Obfelden, CHE-115.547.093, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, Publ. 1552051).
Statutenänderung:
18.03.2020.
Sitz neu:
Gisikon.
Domizil neu:
Weitblick 9, 6038 Gisikon.
Zweck neu:
Handel mit Befestigungsprodukten sowie Handel mit Waren aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften, Wertschriften und Patenten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widler, Franz, von Jonen, in Knonau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
Bitzer, Beat, von Affoltern am Albis, in Obfelden, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SET Holding AG (CHE-325.516.439), in Gisikon, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: SET Holding AG (CH-020.3.037.622-9), in Obfelden];
Henseler, Mirco, von Udligenswil, in Gisikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004649934, Commercial Registry Office Berne, (36)
Tennisanlage Sense AG, in Neuenegg, CHE-102.431.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004520955).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Claudia Lore, von Fischingen, in Kirchlindach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oppliger, Heinz, von Aarburg und Heimiswil, in Neuenegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bitzer, Beat, von Affoltern am Albis, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].