Reports for Christian Bitterli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Bitterli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3798196, Commercial Registry Office Berne, (36)
Emmi Fondue AG, in Langnau im Emmental, CH-020.3.006.994-0, Fabrikation und Handel mit Fertig-Fondue, Schmelzkäse in allen Formen und anderen käsenahen Produkten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2005, S. 3, Publ. 2893750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dirren, Jörg, von Unterbäch, in Heimberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, Rolf, von Krauchthal, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitterli, Christian, von Wisen SO, in Buckten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bojat, Natascha, von Steffisburg, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bojat Djorovic, Natascha, in Steffisburg];
Kissling, Erhard, von Wolfwil, in Gurbrü, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rufer, Alfred, von Zuzwil BE, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2480482, Commercial Registry Office Berne, (36)
Emmi Fondue AG, in Langnau im Emmental, CH-020.3.006.994-0, Fabrikation und Handel mit Fertig-Fondue, Schmelzkäse in allen Formen und anderen käsenahen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2004, S. 4, Publ. 2307058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huguenin, François, von Le Locle und La Brévine, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pittet, Pierre-André, von Le Crêt, in Schüpfen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sottas, Jean-Louis, von Gumefens, in Vaulruz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Bruno Heinz, von Zürich, in Stettlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ayer-Salzmann, Elisabeth, von Romont FR und Sorens und Eggiwil, in Hilterfingen (Hünibach), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitterli, Christian, von Wisen SO, in Buckten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bojat Djorovic, Natascha, von Steffisburg, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brügger, Sandra, von Frutigen, in Toffen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Fritz, von Schangnau, in Rüderswil (Zollbrück), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frutschi, Bernhard, von Ringgenberg BE, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gras, Jules François, von Les Verrières, in Hilterfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Walter, von Zürich, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meichtry Jampen, Marianna, von Erschmatt und Müntschemier, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morgenthaler, Martin, von Affoltern im Emmental, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Philipona, Michel, von Treyvaux, in Rossens FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rouiller, Jean-Luc, von Sommentier, in Villars-sur-Glâne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär-Baumgartner, Christine, von Rüegsau und Trub, in Ersigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Oliver, von Worb, in Stettlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomi, Niklaus, von Oberburg, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Peter, von Blumenstein, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahno, Alois, von Schmitten FR, in Villars-sur-Glâne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Berne, (36)
KADI AG, in Langenthal, Industrielle Verarbeitung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Handel mit solchen und ähnlichen Produkten und Lagerung von Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2002, S. 3, Publ. 423634).
Statutenänderung:
6.06.2002.
Zweck neu:
Industrielle Verarbeitung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Handel mit solchen und ähnlichen Produkten und Lagerung von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Hans, von Melchnau, in Huttwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lützelschwab, Kenneth, von Kaiseraugst, in Schnottwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lehmann, Felix, von Vechigen, in Lotzwil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle;
Bitterli, Christian, von Wisen SO, in Buckten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rahm, Karl A., von Küsnacht ZH und Hallau, in Stäfa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uerikon (Gemeinde Stäfa)];
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.