Christian Bitterli
domiciled in Lupsingen, from Wisen (SO) Active mandates: Delicarna AG Connected persons: Markus Zimmermann, Isabelle Heiniger You can stay up to date through "Christian Bitterli", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Bitterli"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Bitterli", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Bitterli"
|
Places where people with the name Christian Bitterli live
Sectors in which people with the name Christian Bitterli work
Trading in food products
Trading in food products
Private persons with the name Christian Bitterli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Bitterli
Publication number: HR02-1004451373, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Marbit Informatik GmbH, bisher in Möhlin, CHE-105.638.481, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2014, Publ. 1439623).
Statutenänderung:
26.07.2018.
Sitz neu:
Buus.
Domizil neu:
Laigweg 6, 4463 Buus.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Ingenieurarbeiten und anderen Dienstleistungen für die Planung, Entwicklung und den Betrieb von Informationssystemen, ferner Unternehmensberatung und -Analyse. Sie kann einen Teil ihres Reingewinns zur Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen verwenden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitterli, Martin, von Basel, in Buus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Möhlin, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Bitterli, Christiane, von Basel, in Buus, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Möhlin, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Publication number: 3798196, Commercial Registry Office Berne, (36)
Emmi Fondue AG, in Langnau im Emmental, CH-020.3.006.994-0, Fabrikation und Handel mit Fertig-Fondue, Schmelzkäse in allen Formen und anderen käsenahen Produkten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2005, S. 3, Publ. 2893750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dirren, Jörg, von Unterbäch, in Heimberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, Rolf, von Krauchthal, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitterli, Christian, von Wisen SO, in Buckten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bojat, Natascha, von Steffisburg, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bojat Djorovic, Natascha, in Steffisburg];
Kissling, Erhard, von Wolfwil, in Gurbrü, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rufer, Alfred, von Zuzwil BE, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2480482, Commercial Registry Office Berne, (36)
Emmi Fondue AG, in Langnau im Emmental, CH-020.3.006.994-0, Fabrikation und Handel mit Fertig-Fondue, Schmelzkäse in allen Formen und anderen käsenahen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2004, S. 4, Publ. 2307058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huguenin, François, von Le Locle und La Brévine, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pittet, Pierre-André, von Le Crêt, in Schüpfen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sottas, Jean-Louis, von Gumefens, in Vaulruz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Bruno Heinz, von Zürich, in Stettlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ayer-Salzmann, Elisabeth, von Romont FR und Sorens und Eggiwil, in Hilterfingen (Hünibach), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitterli, Christian, von Wisen SO, in Buckten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bojat Djorovic, Natascha, von Steffisburg, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brügger, Sandra, von Frutigen, in Toffen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Fritz, von Schangnau, in Rüderswil (Zollbrück), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frutschi, Bernhard, von Ringgenberg BE, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gras, Jules François, von Les Verrières, in Hilterfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Walter, von Zürich, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meichtry Jampen, Marianna, von Erschmatt und Müntschemier, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morgenthaler, Martin, von Affoltern im Emmental, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Philipona, Michel, von Treyvaux, in Rossens FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rouiller, Jean-Luc, von Sommentier, in Villars-sur-Glâne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär-Baumgartner, Christine, von Rüegsau und Trub, in Ersigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Oliver, von Worb, in Stettlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomi, Niklaus, von Oberburg, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Peter, von Blumenstein, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahno, Alois, von Schmitten FR, in Villars-sur-Glâne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.