Reports for Dieter Bitterli-Brunner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dieter Bitterli-Brunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7221226, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen (BFE), in Egerkingen, CH-240.5.000.004-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2012, S. 0, Publ. 6823602).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Arx, Daniel, von Egerkingen, in Egerkingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bitterli-Brunner, Dieter, von Hauenstein-Ifenthal, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kamber, Erich, von Hägendorf, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kocher, Rolf, von Worben, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5666272, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen (BFE), in Egerkingen, CH-240.5.000.004-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S. 12, Publ. 5234988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloch, Dr. Tristan, von Oberbuchsiten, in Egerkingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitterli-Brunner, Dieter, von Hauenstein-Ifenthal, in Egerkingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung].
Publication number: 5234988, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen, in Egerkingen, CH-240.5.000.004-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 59 vom 27.03.2008, S. 11, Publ. 4402174).
Statutenänderung:
8.06.2001, 9.05.2009.
Firma neu:
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen (BFE).
Zweck neu:
Bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe ihrer Mitglieder die Beschaffung von preisgünstigen Wohnungen und Bau und Erwerb von Wohnhäusern oder Wohnungen, unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht. Verfolgt im besonderen den Zweck, den preisgünstigen Wohnungsbau im Sinne des eidgenössischen Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) sowie entsprechender kantonaler und kommunaler Erlasse zu fördern. Kann Grundstücke oder Immobiliengesellschaften erwerben oder veräussern, Häuser bauen, erwerben, verwalten oder vermieten sowie Grundstücke oder Teile davon verkaufen.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 1'000.--.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die von der Genossenschaft ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen, erforderlichenfalls durch eingeschriebenen Brief an die Genossenschafter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbach, Karin, von Leutwil und Zürich, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitterli-Brunner, Dieter, von Hauenstein-Ifenthal, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finger, Marc, von Eriz, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ST Schürmann Treuhand AG, in Egerkingen (CH-240.3.000.461-1), Revisionsstelle.