Reports for Meinrad Bittel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Meinrad Bittel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3288643, Commercial Registry Office Valais, (600)
GIW AG Visperterminen, in Visperterminen, CHE-106.986.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2016, Publ. 3080839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bittel, Meinrad, von Eggerberg, in Visp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Imboden, Jean Pierre, von St. Niklaus, in Visperterminen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gottsponer, Gaston, von Visperterminen, in Visperterminen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Heinz, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: 2086929, Commercial Registry Office Valais, (600)
Swiss Sherpa Stiftung, in Salgesch, CHE-454.195.148, c/o Patrick Z'Brun, Varenstrasse 44, 3970 Salgesch, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
06.02.2015.
Zweck:
Die Stiftung hat einen gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinen Erwerbs- oder Gewinnzweck. Sie unterstützt Sherpas und andere Bergvölker mit gezielten Ausbildungsprogrammen und Infrastrukturprojekten, damit eine nachhaltige Unabhängigkeit ermöglicht werden kann. Die Haupttätigkeit soll in Bergregionen sein, in welchen Outdoor-Aktivitäten wie Bergsteigen und Trekking einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leisten oder leisten können. Die Stiftung bezweckt zudem die Unterstützung von in Not geratenen Sherpas und anderen Bergvölkern, sowie deren Familienangehörigen. Die Stiftung kann sich auch bei anderen gemeinnützlichen Institutionen oder Projekten, die dem Stiftungszweck entsprechen, engagieren.
Aufsichtsbehörde:
Eidgenössisches Departement des Innern EDI, Bern. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 23.02.2015 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Eingetragene Personen:
Z'Brun, Patrick Michael, von Turtmann-Unterems, in Salgesch, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Z'Brun, Valentin, von Turtmann-Unterems, in Sierre, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmiedehaus, Cornelia Ruth, von Günsberg, in Russikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albrecht, Herold, von Visp, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bittel, Meinrad, von Eggerberg, in Visp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobler, Karl Robert, von Oberriet-Holzrhode, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdisüli, Bruno, von Amden, in Hausen am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5552370, Commercial Registry Office Valais, (600)
GIW AG Visperterminen, in Visperterminen, CH-600.3.000.250-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2005, S. 16, Publ. 2799850).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Roland, von Visperterminen, in Visperterminen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurbriggen, Frank, von Visp, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeiter, Georgette, in Cham, Revisionsstelle;
Studer, Lothar, in Visperterminen, Revisionsstelle;
Stoffel, Berno Dr., von Visperterminen, in Visperterminen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Franz, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Heinzmann, Alexander, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zimmermann-Gottsponer, Nadia, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bittel, Meinrad, von Eggerberg, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Imboden, Jean-Pierre, von St. Niklaus, in Visperterminen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andenmatten, Jörg, von Saas-Almagell, in Visperterminen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoffel, Alfons, von Visperterminen, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zenhäusern Treuhand AG (CH-600.3.000.868-3), in Visp, Revisionsstelle.