Reports for Monika Margrit Bisang
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Monika Margrit Bisang
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005809465, Commercial Registry Office Aargau, (400)
H.U.B.I. Gebäudereinigungen AG, in Möriken-Wildegg, CHE-109.692.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2014, S.0, Publ. 1693237).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisang, Monika, von Ebikon, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Röck, Franziska, von Böttstein, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2481371, Commercial Registry Office Aargau, (400)
DWT GmbH Treuhand & Liegenschaftenverwaltung, in Mägenwil, CHE-107.713.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2012, Publ. 6686702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisang, Monika Margrit, von Ebikon und Nebikon, in Möriken-Wildegg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurtner, Yvonne Claudia, von Schwarzenburg, in Mellingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagen, Daniel, von Trun, in Mägenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6686702, Commercial Registry Office Aargau, (400)
DWT GmbH Treuhand- & Revisionsgesellschaft, in Mägenwil, CH-400.4.016.325-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 2, Publ. 5494690).
Statutenänderung:
04.05.2012.
Firma neu:
DWT GmbH Treuhand & Liegenschaftenverwaltung.
Zweck neu:
Führen einer Treuhandgesellschaft sowie sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen gewähren. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagen, Daniel, von Trun, in Mägenwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bisang, Monika Margrit, von Ebikon und Nebikon, in Wildegg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurtner, Yvonne Claudia, von Schwarzenburg, in Mellingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.