Reports for Beat Bisang
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Beat Bisang
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Bisang
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005116368, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Sonnbühl - Leben und Wohnen im Alter, in Ettiswil, CHE-107.280.226, Stiftung (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisang, Beat, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef, Cornelia, von Schötz und Buttisholz, in Ettiswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trottmann, Adrian, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3783712, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnbühl Ettiswil, in Ettiswil, CH-100.7.009.529-7, Finanzielle Ermöglichung der Fürsorge für ältere, pflegebedürftige und kranke Personen, im besondern die Ermöglichung des Betriebes des Alters- und Pflegeheimes Sonnbühl in Ettiswil, Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2006, S. 9, Publ. 3524398).
Urkundenänderung:
28.11.2006.
Zweck neu:
Fürsorge für ältere, pflegebedürftige und kranke Personen, im Besondern Betrieb des Alters- und Pflegeheims Sonnbühl in Ettiswil.
Aufsichtsbehörde neu:
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA). [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, lic. iur. Franz, von Kriens und Ettiswil, in Stettlen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Franz, von Ettiswil, in Ettiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Schwegler, Sepp, von Ettiswil, in Ettiswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten];
Baggenstoss, Angelika, von Gersau, in Ettiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Bisang, Beat, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Getzmann, Hans, von Ufhusen, in Ettiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3479630, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnbühl Ettiswil, in Ettiswil, CH-100.7.009.529-7, Finanzielle Ermöglichung der Fürsorge für ältere, pflegebedürftige und kranke Personen, im besondern die Ermöglichung des Betriebes des Alters- und Pflegeheimes Sonnbühl in Ettiswil, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2001, S. 3267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studhalter, Georg, von Ettiswil, in Ettiswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwegler, Sepp, von Ettiswil, in Ettiswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Baggenstoss, Angelika, von Gersau, in Ettiswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bisang, Beat, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ambühl, Alois, von Ettiswil, in Ettiswil, Revisionsstelle;
Christen, Josef, von Zell LU, in Alberswil, Revisionsstelle.