Reports for Elisabeth Birrer-Habermacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Elisabeth Birrer-Habermacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005645481, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Kapellenstiftung St. Ottilien, in Buttisholz, CHE-191.430.731, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2022, Publ. 1005396283).
Domizil neu:
c/o Markus Hodel, Chäppelirain 1, 6018 Buttisholz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Markus, von Buttisholz, in Buttisholz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder dem Kassier;
Birrer-Habermacher, Elisabeth, von Buttisholz, in Buttisholz, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin];
Fischer, Johann, genannt Hans, von Buttisholz, in Buttisholz, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin].
Publication number: HR02-1005396283, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Berichtigung des im SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, publizierten TR-Eintrags Nr. 771 vom 25.01.2022 Kapellenstiftung St. Ottilien, in Buttisholz, CHE-191.430.731, Stiftung (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005391905).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer-Habermacher, Elisabeth, von Buttisholz, in Buttisholz, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin [nicht: Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin].
Publication number: HR02-1005391905, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Kapellenstiftung St. Ottilien, in Buttisholz, CHE-191.430.731, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005353004).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadelmann, Isidor, von Escholzmatt-Marbach, in Buttisholz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder dem Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Johann, genannt Hans, von Buttisholz, in Buttisholz, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin];
Birrer-Habermacher, Elisabeth, von Buttisholz, in Buttisholz, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin].