Reports for Christoph Daniel Wittmer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Daniel Wittmer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005383032, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schulverein für das Freie Gymnasium Zürich, in Zürich, CHE-107.823.291, Verein (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Thomas, von Volketswil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittmer, Christoph Daniel, von Meilen, in Stäfa, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005335637, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stipendienfonds FGZ, in Zürich, CHE-100.660.102, Stiftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2020, Publ. 1005019930).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Thomas, von Volketswil, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittmer, Christoph Daniel, von Meilen, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004537848, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fonds für Personalvorsorge der Museumsgesellschaft Zürich, in Zürich, CHE-109.728.410, Stiftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209193).
Name neu:
Fonds für Personalvorsorge der Museumsgesellschaft Zürich in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 16.10.2018 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittmer, Christoph, von Meilen, in Stäfa, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tödtli, Markus R., von Bubikon, in Zürich, Quästor, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Quästor, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wegmüller, Marcel, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].