Reports for Lukas Binder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lukas Binder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005847869, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Aare-Reuss Genossenschaft, in Mellingen, CHE-105.783.752, Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2023, Publ. 1005682689).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sele, Mario Anton, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Unterengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner Diebold, Ida, von Sevelen, in Birrhard, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Binder, Lukas, von Zurzach, in Thalheim (AG), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005393432, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Aare-Reuss Genossenschaft, in Mellingen, CHE-105.783.752, Genossenschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005360426). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Lukas, von Zurzach, in Thalheim (AG), Aktuar, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Baldingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6637252, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Aare-Reuss Genossenschaft, in Mellingen, CH-400.5.920.149-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2012, S. 0, Publ. 6494336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser, Jürg, von Nusssbaumen TG, in Wohlenschwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Peter, von Grenchen, in Mellingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Lukas, von Baldingen, in Thalheim AG, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung].