Reports for Vincent Bieri
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Vincent Bieri
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004904466, Commercial Registry Office Zurich, (20)
High-Tech Connect Suisse, in Zürich, CHE-302.159.268, Verein (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2019, Publ. 1004612361).
Statutenänderung:
31.03.2020.
Name neu:
High-Tech Connect.
Sitz neu:
Grüningen.
Domizil neu:
c/o Ralf Haller, Itziker Dorf-Strasse 82, 8627 Grüningen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergonzoli, Victor, von Les Ponts-de-Martel, in Roswell / GA (US), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bieri, Vincent, von Schangnau, in Anniviers, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sütlü, Halil, von Suhr, in Suhr, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004570282, Commercial Registry Office Valais, (621)
SimplicityBio SA, à Monthey, CHE-246.671.200, société anonyme (No. FOSC 87 du 05.05.2017, p.0, Publ. 3505773).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bieri, Vincent, de Schangnau, à Grandvaux (Bourg-en-Lavaux), président, avec signature collective à deux;
Mutel, Vincent, citoyen français, à Rolle, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Clein, Mark Paul, citoyen américain, à Bethesda (US), président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Mariano JR, John Baptiste, citoyen américain, à Bethesda (US), vice-président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Bandim Faustino, Pedro Emanuel, citoyen portugais, à Lausanne, directeur, avec signature collective à deux;
Hall, Matthew, citoyen français, à Lausanne, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: Hall, Matthew Guillaume, administrateur, avec signature individuelle].
Publication number: HR01-1004474050, Commercial Registry Office Valais, (626)
Vibes Consulting Sàrl (Vibes Consulting GmbH) (Vibes Consulting Sagl) (Vibes Consulting Ltd liab Co), à Anniviers, CHE-350.410.436, Route des Doberts 11, 3961 Zinal, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
04.10.2018.
But:
Fourniture de services et de formations notamment dans le domaine de l'innovation, dans le domaine commercial, dans le domaine de la technologie de l'information et dans le domaine informatique, en particulier de services de conseils aux entreprises et entrepreneurs;
vente de produits dans les domaines précités (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Bieri, Vincent, de Schangnau, à Anniviers, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 04.10.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.